Renseignements sur Dennis Nedeljkovic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dennis Nedeljkovic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005913644, Registre du commerce Zurich, (20)
Soltech Immo AG, in Dietikon, CHE-314.583.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2023, Publ. 1005851740).
Statutenänderung:
08.12.2023.
Sitz neu:
Wil (ZH).
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 9, 8196 Wil ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shkodra, Maria-Voichita, rumänische Staatsangehörige, in Courchavon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nedeljkovic, Dennis, österreichischer Staatsangehöriger, in Wil (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005777261, Registre du commerce Zurich, (20)
A&M Immobau AG, in Mönchaltorf, CHE-228.788.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2017, Publ. 3717065).
Statutenänderung:
16.06.2023.
Sitz neu:
Wil (ZH).
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 9, 8196 Wil ZH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murtezaj, Agron, von Zürich, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nedeljkovic, Dennis, österreichischer Staatsangehöriger, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005719882, Registre du commerce Zurich, (20)
Inasa Parkett GmbH, in Dürnten, CHE-427.206.051, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646865).
Statutenänderung:
28.03.2023.
Sitz neu:
Wil (ZH).
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 9, 8196 Wil ZH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asani, Nderim, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nedeljkovic, Dennis, österreichischer Staatsangehöriger, in Küttigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.