Renseignements sur Jürg Peter Nater
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Peter Nater
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006042153, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Zunfthaus Letzi, in Zürich, CHE-499.924.731, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005746925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Appenzeller, Urs, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nater, Jürg Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Porchet, Nicolas Marc, von Corcelles-le-Jorat, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Reto Ephrem, von Zürich, in Feusisberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggimann, Patrick Daniel, von Zürich, in Uitikon, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Knecht, Andreas Marcel, von Zürich, in Uitikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: HR02-1005415339, Registre du commerce Zurich, (20)
Glosslight AG, in Zürich, CHE-102.500.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905659).
Statutenänderung:
18.02.2022.
Firma neu:
arna immobilien AG.
Domizil neu:
Herrligstrasse 35, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Realisation von Bauprojekten sowie Architekturleistungen auf fremde und eigene Rechnung, insbesondere als Total- oder Generalunternehmung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nater, Jürg, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Arndt, René, von Thalwil, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Appenzeller, Urs, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4420493, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Zunfthaus Letzi, in Zürich, CHE-499.924.731, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148015).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nater, Jürg Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].