Renseignements sur Hans Nänni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Nänni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5384936, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft 'SolVent', in Winterthur, CH-020.5.000.086-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 242 vom 16.12.2003, S. 21, Publ. 2030468).
Statutenänderung:
29.04.2009.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 200.-- zu übernehmen. Die Genossenschafter sind verpflichtet, sich entsprechend ihrer finanziellen Beteiligung die lokale Energieversorgung zu fördern und so ihre Energieunabhängigkeit von umweltbelastenden Energieträgern zu erhöhen. Die Generalversammlung kann jährlich Mitgliederbeiträge erheben.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter/innen erfolgen in schriftlicher Form oder in der SSES-Zeitschrift. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 02.07.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischli, Karl, von Näfels, in Näfels, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nänni, Hans, von Herisau, in Brütten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesterreicher, Jürg, von Winkel und Zürich, in Truttikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2030468, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft 'SolVent', in Winterthur, Entwicklung der Sonnen- und Windenergienutzung, Genossenschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.1998, S. 3122).
Statutenänderung:
20.03.2003.
Domizil neu:
c/o Genossenschaft Arba Strom Winterthur, Rosenstrasse 11, 8400 Winterthur. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Rolf, von Pfyn, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sägesser, Arthur, von Aarwangen, in Oberembrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerhardt, Jörg, von Rietheim, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spalinger, Ulrich, von Marthalen, in Neftenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märki, Martin, von Mandach, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Nänni, Hans, von Herisau, in Brütten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.