Renseignements sur Robert Jakob Naef
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Robert Jakob Naef
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005756707, Registre du commerce Lucerne, (100)
buvicon AG, in Luzern, CHE-442.402.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379937).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Patrick, von Rüegsau, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Naef, Robert Jakob, von Uzwil, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fischer, Silvan Erich, von Wädenswil, in Hagenbuch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lustenberger, Patrick, von Cham und Grossdietwil, in Auw, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Tsering Florian, von Hedingen, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3937093, Registre du commerce Schwyz, (130)
Software Integration Consulting AG, in Wollerau, CHE-113.280.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, Publ. 2176227).
Statutenänderung:
22.11.2017.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Software Integration Consulting SA) (Software Integration Consulting Ltd).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Findea AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Robert, von Uzwil, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil (SG)].
Numéro de publication: 2256221, Registre du commerce Lucerne, (100)
Things4you GmbH, in Kriens, CHE-114.684.505, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S. 11, Publ. 4850420).
Statutenänderung:
01.07.2015.
Firma neu:
Bolorino-Becerra GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Bolorino-Becerra Sagl) (Bolorino-Becerra Sàrl) (Bolorino-Becerra Ltd liab. Co).
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Morgartenstrasse 3, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Einbau, Montage sowie Unterhalt von mechanischen und elektronischen Aufzügen aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per E-Mail, Telefax oder Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naef, Robert Jakob, von Uzwil, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolorino Paniagua, Ruben, spanischer Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Becerra Gonzalez, Juan Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.