Renseignements sur Albert Näf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Albert Näf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3022379, Registre du commerce Zurich, (20)
Frutiger AG Zürich, in Zürich, CHE-478.387.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Albert, von Wallisellen, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bösiger, Markus, von Langenthal, in Heimberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, André, von Matzendorf, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schurter, Peter, von Eglisau, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagger, Rudolf, von St. Niklaus, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1180443, Registre du commerce Zurich, (20)
Nussbaumer Bauunternehmung AG, in Wallisellen, CH-020.3.918.888-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, Publ. 7216360).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 28.10.2013 Aktiven von CHF 7'281'969.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'184'047.00 auf die Semina Alpha AG (neu: Frutiger AG Zürich), in Wallisellen (neu: Zürich) (CH-320.3.070.095-1).
Gegenleistung:
Forderung von CHF 7'922.55.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Albert, von Wallisellen, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüst, Fritz, von Greifensee, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Engelhard, Reto, von Neerach, in Stadel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetter, Jürg, von Feuerthalen, in Henggart, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Stefan Benedikt, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zürrer, Walter, von Schönenberg ZH, in Elsau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haller, Arthur Kurt, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1179473, Registre du commerce Zurich, (20)
Semina Alpha AG, in Wallisellen, CH-320.3.070.095-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2013, Publ. 1134415).
Statutenänderung:
28.10.2013.
Firma neu:
Frutiger AG Zürich.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Albulastrasse 47, 8048 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nussbaumer, Willy Franz, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos Platz (Davos), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, Luc, von Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amport, Hans, von Thunstetten, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutiger, Thomas, von Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Matthias, von Reinach AG, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Arthur Kurt, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CH-320.3.015.621-5), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Augstburger, Beat, von Wohlen bei Bern, in Reichenbach im Kandertal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Michael, von Adelboden, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelhart, Reto, von Neerach, in Stadel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Stefan Benedikt, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Näf, Albert, von Wallisellen, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Ulrich, von Ringgenberg BE, in Oberstocken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetter, Jürg, von Feuerthalen, in Henggart, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüst, Fritz, von Greifensee, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zürrer, Walter, von Schönenberg ZH, in Elsau, mit Kollektivprokura zu zweien.