Renseignements sur Werner Murer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Murer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006033175, Registre du commerce Glaris
Stiftung Neujahrsbote für Glarus Süd, in Glarus Süd, CHE-114.584.022, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005663220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Fridolin Heinrich, von Glarus Süd, in Sool (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murer, Werner, von Glarus Nord, in Betschwanden (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1547687, Registre du commerce Glaris, (160)
Verein Fachstelle für Schuldenfragen Glarus, in Glarus Nord, CHE-113.068.746, Verein (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2012, Publ. 6826568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murer, Werner, von Glarus Nord, in Betschwanden (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riem, Hans Jörg, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 6188582, Registre du commerce Glaris, (160)
Verein Fachstelle für Schuldenfragen Glarus, in Obstalden, CH-160.6.004.583-1, Verein (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 9, Publ. 5261430).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Walter, von Elm, in Elm, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knoepfel, Ulrich, von Speicher, in Obstalden (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Obstalden];
Hunziker, Willi, von Reitnau, in Betschwanden (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher:in Betschwanden];
Luchsinger, Rolf, von Glarus Süd, in Riedern (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher:von Schwanden GL, in Riedern];
Murer, Werner, von Glarus Nord, in Betschwanden (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher:von Näfels, in Betschwanden];
Schnider-Fischli, Annamarie, von Glarus Nord und Appenzell, in Filzbach (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher:von Näfels, in Filzbach];
Luchsinger, Ernst, von Glarus Süd, in Nidfurn (Glarus Süd), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Schwanden GL, in Nidfurn];
Figi-Streiff, Rosmarie, von Glarus Süd, in Schwändi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.