Renseignements sur Philipp Martin Murer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Philipp Martin Murer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006004197, Registre du commerce Nidwald, (150)
Bootshafen Rütenen AG, in Stansstad, CHE-102.195.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2896065).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murer, André, von Beckenried, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Murer, Philipp, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murer-Stöckli, Otto, von Beckenried, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004864493, Registre du commerce Lucerne, (100)
BC-Investment AG, bisher in Baar, CHE-290.297.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2018, Publ. 4258039).
Statutenänderung:
20.03.2020.
Sitz neu:
Zell (LU).
Domizil neu:
Luthernstrasse 7, 6144 Zell LU.
Zweck neu:
Investigation, Marktforschung, Beratung, Seminare, Schulung und Dienstleistungen rund um die Digitalisierung, speziell im Dienstleistungssektor;
Finanzierungen und Investitionen im Bereich des Dienstleistungssektors und der Digitalisierung;
treuhänderische Aufgaben, Beratungen, Projektleitung;
Makler-Tätigkeit im Bereich Immobilien;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Markus, von Wynigen, in Unterägeri, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Murer, Philipp, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Olajide-Hüsler, Stephan, von Menznau, in Menznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Bruno, von Schötz, in Zell (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004838998, Registre du commerce Lucerne, (100)
Reichmuth & Co Investment Management AG, in Luzern, CHE-102.304.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murer, Philipp, von Beckenried, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien.