Renseignements sur Johannes Muntwyler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Johannes Muntwyler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2119329, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Zirkus und Zeltvermietung Alfredo Nock AG, in Märstetten, CHE-112.675.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bader, Michael, von Suhr und Holderbank AG, in Mur (Vully), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Batec Consulting AG, in Belp (CH-035.3.010.848-3), Revisionsstelle;
Bernhard, Ruth, von Neftenbach, in Märstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nock, Alfredo, von Aegerten, in Märstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muntwyler, Johannes, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wohlen, in Wohlen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herzog Treuhand AG (CHE-106.004.497), in Stein AG, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1928079, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Zirkus und Zeltvermietung Alfredo Nock AG, in Märstetten, CHE-112.675.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, Publ. 6308198).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muntwyler, Johannes, von Wohlen, in Wohlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1330839, Registre du commerce Argovie, (400)
HUH Management & PR-Beratung GmbH, in Wittnau, CHE-113.993.398, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7064624).
Firma neu:
HUH Management & PR-Beratung GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.01.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muntwyler, Johannes, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].