Renseignements sur Alejandro Muñoz Juan de Sentmenat
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alejandro Muñoz Juan de Sentmenat
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005197661, Registre du commerce Zurich, (20)
Hotelbeds Switzerland AG in Liquidation, in Zürich, CHE-425.060.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005186768).
Firma neu:
Hotelbeds Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Hotelbeds Switzerland Ltd). [gestrichen: Mit Urteil vom 19.04.2021 hat das Bezirksgericht Zürich die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet.]. Mit Verfügung vom 21.05.2021 hat das Bezirksgericht Zürich sein Urteil vom 19.04.2021, mit dem die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet wurde, aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muñoz Juan de Sentmenat, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1004804821, Registre du commerce Zurich, (20)
Hotelbeds Switzerland AG, in Zürich, CHE-425.060.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464681).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Alexander Georg, von Mosnang, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Battandier, Vincent Jean Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jones, Martin Charles, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turner, Samuel, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
García-Tenorio Del Cerro, Andrés-Clemente, spanischer Staatsangehöriger, in Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Muñoz Juan de Sentmenat, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004804820, Registre du commerce Zurich, (20)
Hotelbeds GBS AG, in Zürich, CHE-339.631.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Alexander Georg, von Mosnang, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Battandier, Vincent Jean Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jones, Martin Charles, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turner, Samuel, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
García-Tenorio Del Cerro, Andrés-Clemente, spanischer Staatsangehöriger, in Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Muñoz Juan de Sentmenat, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.