Renseignements sur Sandra Munari
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Sandra Munari
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sandra Munari
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005956984, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 20 vom 30.01.2024 publizierten TR-Eintrag Nr. 4041 vom 25.01.2024 SWO-docu, Swiss Welfare Organisation, Stiftung für Strassenkinder, in Dübendorf, CHE-109.163.672, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2024, Publ. 1005947170).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Munari, Sandra, von Saanen, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005947170, Registre du commerce Zurich, (20)
SWO-docu, Swiss Welfare Organisation, Stiftung für Strassenkinder, in Dübendorf, CHE-109.163.672, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauch, Theodora, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Jürg, von Kirchenthurnen und Wallisellen, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Sarah, von Fällanden, in Schwerzenbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Munari, Sandra, von Saanen, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil am See];
Rubli, Roger, von Dübendorf, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treichler, Cyril, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Piffaretti, Sonja, von Ligornetto, in Männedorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3379041, Registre du commerce Zurich, (20)
SWO-docu, Swiss Welfare Organisation, Stiftung für Strassenkinder, in Dübendorf, CHE-109.163.672, Stiftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 996035).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, Hans, von Wohlen AG, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Munari, Sandra, von Saanen, in Oetwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Rauch, Theodora, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-100.9.010.550-2)].