Renseignements sur Maya Mulle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Maya Mulle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004584188, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Netzwerk Bildung und Familie, in Dielsdorf, CHE-351.716.406, Verein (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, S.0, Publ. 3125053).
Statutenänderung:
29.03.2017. 04.06.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Erwin, von Wittnau, in Mörschwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollier, Claude, von Horgen, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltner, Christian, von Ottenbach, in Stäfa, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bellmont, Daniela, von Zürich, in Stäfa, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mulle, Maya, von Flüelen, in Dielsdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3125053, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Netzwerk Bildung und Familie, in Dielsdorf, CHE-351.716.406, c/o Maya Mulle, Bergstrasse 4, 8157 Dielsdorf, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2016.
Zweck:
Der Verein unterstützt mit seinen Aktivitäten und Angeboten die Bildungschancen von Kinder und Jugendlichen. Er unterstützt die Familien in ihrer Erziehungsaufgabe. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Eingetragene Personen:
Beck, Erwin, von Wittnau, in Mörschwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollier, Claude, von Horgen, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mulle, Maya, von Flüelen, in Dielsdorf, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mulle, Oliver, von Flüelen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kurmann, Luzia, von Luzern und Ebikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Stephan, von Dietikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Zurich, (20)
mmc Mulle Mediation Coaching, in D i e l s d o r f , Bergstrasse 4, 8157 Dielsdorf, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Coaching für Einzelpersonen, Team und Gruppen aus Schulen, Non- Profit-Organisationen und Wirtschaft;
Konfliktlösung durch Mediation.
Eingetragene Personen:
Mulle, Maya, von Flüelen, in Dielsdorf, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.