Renseignements sur Peter Muheim
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Muheim
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3502424, Registre du commerce Lucerne, (100)
Mobility Genossenschaft, in Luzern, CH-100.9.026.313-7, Bezweckt durch gemeinsame Selbsthilfe den energie-, rohstoff- und umweltschonenden Betrieb von Fahrzeugen aller Art und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Mobilität im In- und Ausland, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2005, S. 10, Publ. 2785672).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muheim, Peter, von Flüelen, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschannen-Süess, Monika, von Wohlen bei Bern, in Gerzensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wohlen b. Bern];
Buchmann-Tosi, Viviana, von Emmen und Inwil, in Udligenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3493558, Registre du commerce Zurich, (20)
Mobility Genossenschaft, in Zürich, CH-020.5.000.263-8, energie-, rohstoff- und umweltschonender Betrieb von Fahrzeugen, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2005, S. 18, Publ. 2945254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muheim, Peter, von Flüelen, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchmann-Tosi, Viviana, von Emmen und Inwil, in Udligenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung:
[gestrichen: Luzern].
Numéro de publication: 656160, Registre du commerce Lucerne, (100)
Mobility Genossenschaft (Mobility Société Coopérative) (Mobility Società Cooperativa) (Mobility Cooperative), in Luzern, Gütschstrasse 2, 6000 Luzern 7, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Mobility Genossenschaft (Mobility Société Coopérative) (Mobility Società Cooperativa) (Mobility Cooperative).
Rechtsform Hauptsitz:
Genossenschaft.
Hauptsitz:
Zürich.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
02.05.1997 [Letzte Publikation im SHAB Nr. 165 vom 28.08.2002 Seite 14].
Zweck Hauptsitz:
Bezweckt durch gemeinsame Selbsthilfe den energie-, rohstoff- und umweltschonenden Betrieb von Fahrzeugen aller Art und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Mobilität im In- und Ausland;
zur Verfügung stellen von Fahrzeugen aller Art zur entgeltlichen Nutzung als ökologische und ökonomische Alternative zum privaten Eigentum;
mit derselben Zielsetzung kann sie auch andere Güter zur entgeltlichen Nutzung anbieten, Fahrzeuge und andere Güter kaufen, verkaufen, leasen oder mieten, soweit es die Erfüllung des Zwecks erfordert;
Fahrzeuge und die anderen Güter können auch durch Nichtmitglieder zu speziellen Bedingungen genutzt werden;
kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Organisationen und Aktionen beitreten oder jene unterstützen, denen sie sich ideell verbunden fühlt.
Eingetragene Personen:
Fontana, Dr. Giatgen-Peder, von Salouf, in Obersiggenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roesch, Markus, von Luzern und Littau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russenberger, Christian, von Schleitheim, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschannen-Süess, Monika, von Wohlen b. Bern, in Gerzensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusi, Karl, von Schleitheim, in Mettmenstetten, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Rolf, von Luzern und Dottikon, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Thomas, von Willisau-Land, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muheim, Peter, von Flüelen, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Patricia, von Rothrist, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien.