Renseignements sur Urs Muffler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Muffler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4102241, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 31'528 vom 03.10.2013 Personalvorsorgestiftung des Schweizerischen Versicherungsverbandes in Liquidation, in Zürich, CHE-109.744.366, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093025).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muffler, Urs, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Pfäffikon].
Numéro de publication: 4093025, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung des Schweizerischen Versicherungsverbandes, in Zürich, CHE-109.744.366, Stiftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430887).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung des Schweizerischen Versicherungsverbandes in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 04.12.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Martin, von Schwarzenburg, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bär, Hubert, von Rothrist, in Murgenthal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chuard, Marc, von Avenches, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Garny, Tamara, von Obfelden, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muffler, Urs, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schönenberger, Alexander Hans, von Kirchberg (SG), in Stettfurt, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].
Numéro de publication: 2430887, Registre du commerce Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung des Schweizerischen Versicherungsverbandes, in Zürich, CHE-109.744.366, Stiftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, Publ. 1115411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertach, Rita, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Opfikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Martin, von Schwarzenburg, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bär, Hubert, von Rothrist, in Murgenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Chuard, Marc, von Avenches, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Garny, Tamara, von Obfelden, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Muffler, Urs, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].