Renseignements sur Walter Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Walter Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005973486, Registre du commerce Zurich, (20)
SWISSLOXX AG, in Dietikon, CHE-423.472.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653702).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Walter, von Zürich, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1139179, Registre du commerce Schwyz, (130)
Geoplan Schweiz AG, in Wollerau, CH-130.3.009.792-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, Publ. 6820280).
Statutenänderung:
03.10.2013.
Firma neu:
Geoplan Swiss AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erarbeitung, das Halten, das Verwalten und das Verwerten von Immaterialgüterrechten und anderer Rechte im Bauwesen und damit im Zusammenhang stehender Industrien, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bauwesen und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen sowie Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Roger, von Unteriberg, in Eschenbach SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Müller, Walter, von Zürich, in Freienbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6926884, Registre du commerce Schwyz, (130)
Swiss Cross Fine Brands AG, in Altendorf, CH-020.3.033.754-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, S. 0, Publ. 6765122).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Walter, von Zürich, in Pfäffikon SZ, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.