Renseignements sur Jacqueline Müller-Ulrich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jacqueline Müller-Ulrich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1033627, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Mc Optik (Schweiz) AG, in Basel, CH-073.3.017.467-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 937025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Ulrich, Jacqueline, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giesler, Sibylle, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7033940, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Mc Optik (Schweiz) AG, in Basel, CH-073.3.017.467-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 8, Publ. 5947488).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bissegger, Paul, von Wuppenau, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller-Ulrich, Jacqueline, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5947488, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Mc Optik (Schweiz) AG, in Basel, CH-073.3.017.467-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 8, Publ. 5397660).
Statutenänderung:
06.12.2010.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Mc Optik (Suisse) SA) (Mc Optik (Switzerland) Ltd.) (Mc Optik (Svizzera) SA).
Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Roland, von Zürich, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wied, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnielinski, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giehl, Robert, von Langnau am Albis, in Aarburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Ulrich, Jacqueline, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.