Renseignements sur Philipp Müller
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Philipp Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Philipp Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005081090, Registre du commerce Grisons
4phew GmbH, bisher in Erlenbach (ZH), CHE-414.421.108, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2016, Publ. 2595059).
Statutenänderung:
11.11.2020.
Sitz neu:
Sils im Engadin/Segl.
Domizil neu:
Via da Marias 118, 7514 Sils/Segl Maria.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRI Swiss Realty Investment AG (CHE-102.616.336), in Sils im Engadin/Segl, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: SRI Swiss Realty Investment AG, in Erlenbach (ZH)];
Müller, Philipp, von Zürich, in Sils im Engadin/Segl, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Erlenbach (ZH)];
Banholzer Müller, Beatrix Margot, von Zürich, in Sils im Engadin/Segl, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Erlenbach (ZH)].
Numéro de publication: HR02-1005081108, Registre du commerce Grisons
SRI Swiss Realty Investment AG, bisher in Erlenbach (ZH), CHE-102.616.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470491).
Statutenänderung:
11.11.2020.
Sitz neu:
Sils im Engadin/Segl.
Domizil neu:
Via da Marias 118, 7514 Sils/Segl Maria.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Philipp, von Zürich, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Müller, Philippe, in Erlenbach (ZH)];
Banholzer Müller, Beatrix, von Zürich, in Sils im Engadin/Segl, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH)].
Numéro de publication: HR02-1005049976, Registre du commerce Zurich, (20)
Kuoni Mueller und Partner Management AG, in Zürich, CHE-105.028.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle;
Müller, Philippe, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH)].