Renseignements sur Philipp Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Philipp Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Philipp Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1339289, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Sanitär Peter Müller AG, in Allschwil, CHE-197.867.138, Baselmattweg 233, 4123 Allschwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.02.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung haustechnischer Anlagen sowie das Consulting der Bauherrenseite im Bereich der Haustechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens 'Sanitär Peter Müller' (CHE-107.540.137), in Allschwil, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 05.02.2014 und der diesem als Inventar beigefügten Bilanz per 31.12.2013 sämtliche Aktiven von CHF 351'167.82 und Passiven von CHF 110'801.25, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 140'366.57 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Müller, Peter, von Schupfart, in Allschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Philipp, von Schupfart, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Markus, von Schupfart, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3440958, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bogenschütz AG, in Basel, CH-270.3.000.988-1, Ingenieurbüro usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2004, S. 5, Publ. 2072666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Planta, Dr. Jean-Louis, von Basel und Susch, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Philipp, von Schupfart, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abicht, Hans, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Elmar, von Grosswangen, in Sempach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung:
[gestrichen: Arlesheim (HR Liestal)].
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Bogenschütz AG, in A r l e s h e i m , Ingenieurbüro für Beratung, Koordination und Planung, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2000, S. 51).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Thomas, von Muttenz, in Läufelfingen, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kussmann, Roger, von Hausen AG, in Ziefen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Müller, Philipp, von Schupfart, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Schaller, Serge, von Wünnewil-Flamatt, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.