Renseignements sur Philipp Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Philipp Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Philipp Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005491636, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Fraefel AG - Badezimmer, Möbel, in Bütschwil-Ganterschwil, CHE-106.491.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004949516).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fraefel, Markus, von Uzwil, in Wittenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Huber, Christian Willi, von Unterlunkhofen, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Philipp, von St. Gallen, in Kirchberg SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 5413290, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Fraefel Immobilien GmbH, in Wittenbach, CH-320.4.054.434-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 11.12.2003, S. 10, Publ. 2024808).
Statutenänderung:
11.12.2009.
Domizil neu:
c/o Markus Fraefel, Böhlstrasse , 9300 Wittenbach.
Zweck neu:
Erwerb und die Veräusserung, das Halten und Verwalten, die Überbauung, der Abbruch und Umbau, die Vermietung und Verpachtung von Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen irgendeiner Art beteiligen, alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fraefel, Peter, von Uzwil, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fraefel, Markus, von Uzwil, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher:in Kronbühl (Wittenbach) und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00];
Müller, Philipp, von St. Gallen, in Kirchberg SG, mit Einzelprokura.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Fraefel AG - Badezimmer, Möbel, in Bütschwil, Betrieb einer Möbelfabrikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2001, S. 5765).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fraefel-Huber, Ursula, von Uzwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fahr, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Eggersriet, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fraefel, Markus, von Uzwil, in Kronbühl (Wittenbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen, mit Einzelprokura];
Kalt, Hanspeter, von Leibstadt, in Bütschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Philipp, von St. Gallen, in Kirchberg SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.