Renseignements sur Othmar Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Othmar Müller
Dernières notifications FOSC pour Othmar Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7145238, Registre du commerce Zurich, (20)
Air Activités AG, bisher in Ittigen, CH-217.0.530.453-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2009, S. 4, Publ. 5350076).
Gründungsstatuten:
04.11.2009.
Statutenänderung:
04.04.2013.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
c/o Eckstein Treuhand AG, Klotenerstrasse 10, 8303 Bassersdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Othmar, von Rohrbach, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckstein, Alfred, von Bassersdorf und Zürich, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7145980, Registre du commerce Zurich, (20)
Sollberger AG, bisher in Ittigen, CH-260.3.000.362-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 6, Publ. 5343880).
Gründungsstatuten:
04.11.2009.
Statutenänderung:
04.04.2013.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
c/o Eckstein Treuhand AG, Klotenerstrasse 10, 8303 Bassersdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Othmar, von Rohrbach, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckstein, Alfred, von Bassersdorf und Zürich, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5350076, Registre du commerce Berne, (36)
Air Activités AG (Air Activités SA), bisher in Murten, CH-217.0.530.453-0, Aktiengesellschaft (vom 12.11.2009, S. 10, Publ. 5340390).
Gründungsstatuten:
26.02.1990.
Statutenänderung:
04.11.2009.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o Steuer- & Treuhandberatungen Müller, Ittigenstrasse 2A, 3063 Ittigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung, Kauf, Verkauf und Wartung von Flughafenausrüstungen und Technik sowie ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit gewöhnlichem Brief, per Fax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Theo, von Visperterminen, in Murten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Othmar, von Rohrbach, in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.