Renseignements sur Nicole Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Nicole Müller
Dernières notifications FOSC pour Nicole Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3510179, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schwimmbad-Genossenschaft Reiden, in Reiden, CHE-107.984.617, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7191812).
Statutenänderung:
23.03.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käch, Hubert, von Hohenrain, in Reiden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Purtschert, Anton, genannt Toni, von Roggliswil, in Wikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aecherli, Erwin, von Reiden, in Reiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Nicole, von Seewen, in Reiden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Bernhard, von Beckenried, in Reiden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felber, Benedikt, genannt Benny, von Römerswil und Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Felber, Benedikt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lukas-Keist, Renate, von Reiden, in Reiden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Clark, Michael, von Zürich, in Pfaffnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG (CHE-264.137.602), in Reiden, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG (CH-100.9.023.191-5)].
Numéro de publication: 2341221, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Turnwerkstatt Zentralschweiz, in Meggen, CHE-474.736.567, Hauptstrasse 5, 6045 Meggen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
20.08.2015.
Zweck:
Schaffung und Äufnung eines Fonds für die Erstellung oder Beteiligung einer Kunstturnerhalle sowie für die Anschaffung von einer Kunstturner Infrastruktur inkl. Geräteanschaffung;
die Stiftung fokussiert sich auf die Zentralschweiz..
Aufsichtsbehörde:
[Die Stiftungsaufsicht wird zu einem späteren Zeitpunkt übernommen.]. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt zugunsten des Stifters gemäss ZGB 86a.
Eingetragene Personen:
Thomann, Peter Gallus, von Meggen, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Nicole, von Seewen, in Reiden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschuppert, Karl Josef, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfisberg, Marcel, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 7191812, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schwimmbad-Genossenschaft Reiden, in Reiden, CH-100.5.011.859-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6448048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Peter, von Wädenswil und Rothenturm, in Reiden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becker, Marcelle, von Glarus, in Wikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Purtschert, Anton, genannt Toni, von Roggliswil, in Wikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Nicole, von Seewen, in Reiden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.