Renseignements sur Martin Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Müller
Dernières notifications FOSC pour Martin Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7086162, Registre du commerce Lucerne, (100)
Menshen Schweiz GmbH, in Kriens, CH-150.4.000.695-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 18, Publ. 5962208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Barmettler, Vera, von Kriens und Buochs, in Horw, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Kriens und Wängi, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 5962208, Registre du commerce Lucerne, (100)
Menshen Schweiz GmbH, bisher in Hergiswil NW, CH-150.4.000.695-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 13, Publ. 5199274).
Gründungsstatuten:
02.10.2003.
Statutenänderung:
19.11.2010.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Rainacherstrasse 47, 6012 Obernau.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Verpackungskomponenten aller Art sowie weitere Vertretungstätigkeiten in der Schweiz als Generalvertreterin der Georg Menshen GmbH & Co. KG, in Finnentrop (D). Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften oder Repräsentanzen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Sie kann Patente, Lizenzen und Marken kaufen, verkaufen und ausnutzen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen (wie bisher);
Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Kriens und Wängi, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 (wie bisher);
Müller-Barmettler, Vera, von Kriens und Buochs, in Horw, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 (wie bisher).
Numéro de publication: 5814584, Registre du commerce Lucerne, (100)
Cafe Bar Luzern GmbH, in Luzern, CH-100.4.027.876-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S. 11, Publ. 5178934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Martin, von Kriens und Wängi, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--;
Zweck, Herbert, von Zug, in Gisikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romano, Markus, von Hasle LU, in Udligenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen von je CHF 7'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--].