Renseignements sur Maja Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Maja Müller
Dernières notifications FOSC pour Maja Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004537879, Registre du commerce Zurich, (20)
MayMove & Friends GmbH, in Zürich, CHE-354.703.624, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472199).
Statutenänderung:
04.01.2019.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
c/o Maja Müller, Lindenbuckstrasse 13, 8306 Brüttisellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Maja, von Bözberg, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1004472199, Registre du commerce Zurich, (20)
MayMove & Friends GmbH, in Zürich, CHE-354.703.624, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3127563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner Schelbert, Antonia Margrit, von Schwyz, in Feusisberg, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Maja, von Bözberg, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3127563, Registre du commerce Zurich, (20)
Gymderella GmbH, in Rümlang, CHE-354.703.624, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3031767).
Statutenänderung:
17.10.2016.
Firma neu:
MayMove & Friends GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Maja Müller, Marchwartstrasse 55, 8038 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und Promotion von Nachwuchskünstlern, Models, Schauspieler, Musiker, Sportler, Moderatoren, Freischaffenden und Produkte. Die Gesellschaft strebt dabei eine langfristige und dauerhafte Karrierebetreuung der bei ihr unter Vertrag stehenden Personen an und stellt ihnen dafür das Netzwerk, die Erfahrung, das Fachwissen und die Beziehungen der Gesellschaft zur Verfügung. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem die Entwicklung, Konzeption, Beratung, Vermarktung und Durchführung von Veranstaltungen und Produktionen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner Liegenschaften erwerben, belasten, belehnen, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und andere immaterielle und materielle Güter und Dienstleistung vorallem in der Textil- und Schuhbranche erwerben, produzieren, veräussern und vergeben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Maja, von Bözberg, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Steiner Schelbert, Antonia Margrit, von Schwyz, in Feusisberg, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.