Renseignements sur Lukas Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Lukas Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lukas Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005626319, Registre du commerce Tessin, (501)
sureVIVE SA, in Mendrisio, CHE-156.529.218, società anonima (Nr. FUSC 206 del 24.10.2022, Pubbl. 1005589552).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Lüthi, Andreas, da Lauperswil, in Münchenbuchsee, presidente, con firma collettiva a due;
Doninelli, Stefano Pietro, da Mendrisio, in Meride (Mendrisio), membro, con firma collettiva a due [finora: amministratore unico, con firma individuale];
Herting, Stephan, da Unterägeri, in Unterägeri, membro, con firma collettiva a due;
Müller, Lukas, da Zürich, in Herrliberg, membro, con firma collettiva a due;
Hauzenberger, Georg, cittadino austriaco, in Zürich, con firma collettiva a due.
Numéro de publication: 6628928, Registre du commerce Zurich, (20)
Krebs & Partner AG, in Herrliberg, CH-035.3.030.301-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, S. 0, Publ. 6281466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Lukas, von Zürich und Löhningen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6253590, Registre du commerce Zurich, (20)
Krebs & Partner AG, bisher in Münsingen, CH-035.3.030.301-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2005, S. 3, Publ. 2784688).
Statutenänderung:
21.06.2011.
Sitz neu:
Herrliberg.
Domizil neu:
c/o Katrin Glauser Müller und Lukas Müller, Langackerstrasse 100, 8704 Herrliberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Fachgebieten Schulung, Organisationsentwicklung sowie Medien- und Kommunikationsberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissbühler, Beat Daniel, von Lauperswil, in Rohr AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Lukas, von Zürich und Löhningen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krebs, Jürg W., von Gerzensee, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].