Renseignements sur Lorenz Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Lorenz Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lorenz Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3065703, Registre du commerce Berne, (36)
Stafobau AG, in Köniz, CHE-106.171.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2006, Publ. 3415824).
Statutenänderung:
14.09.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Unternehmens für Stanzformenbau und Lohnstanzerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.8.1993 und Bilanz per 31.12.1992: Uebernahme der Aktiven und Passiven von der 'Stafobau H. Messer', in Bern.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kitra Treuhand + Revision GmbH, in Kirchlindach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Lorenz, von Lauterbrunnen, in Neuenegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Müller-Bieri, Beatrice, von Lauterbrunnen und Schangnau, in Neuenegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3415824, Registre du commerce Berne, (36)
Stafobau AG, in Köniz, CH-035.3.012.083-2, Betrieb eines Unternehmens für Stanzformenbau und Lohnstanzerei, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.1998, S. 643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messer, Hermann, von Zauggenried, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messer-Schütz, Erika., von Zauggenried, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Lorenz, von Lauterbrunnen, in Neuenegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].