Renseignements sur Veronika Müller-Lenz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Veronika Müller-Lenz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005078454, Registre du commerce Zoug, (170)
Pumu Rrussu AG, in Baar, CHE-110.029.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, S.0, Publ. 6520844).
Statutenänderung:
06.01.2021.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Grundstrasse 22A, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Waren aus dem asiatischen Raum, Vermittlungen, Beratungen und Dienstleistungen im administrativen Bereich;
kann Lizenzen und Patente erwerben und verwalten, Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Lenz, Veronika, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Margrit Hedwig, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6520844, Registre du commerce Zoug, (170)
Pumu Rrussu AG, in Baar, CH-170.3.026.175-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 26, Publ. 5199846).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Lenz, Veronika, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hergiswil NW].
Numéro de publication: 2318312, Registre du commerce Zoug, (170)
Pumu Rrussu AG, Sitz Baar, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 28.02.2003, S. 17, Id. 884516).
Eingetragene Personen Neu:
Müller-Lenz, Veronika, Heimat Luzern, in Hergiswil NW, Mitglied mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Costantino, Angelo, Heimat Uster, in Windlach, Mitglied mit Einzelunterschrift].