Renseignements sur Regine Müller-Kress
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Regine Müller-Kress
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004478343, Registre du commerce Nidwald, (150)
Linde Stans AG, in Stans, CHE-103.055.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2017, Publ. 3558433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Kress, Regine, von Untersiggenthal, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Untersiggenthal, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller, Nina, von Untersiggenthal, in Lungern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Tobias, von Untersiggenthal, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sollberger, Regula, von Zernez, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3558433, Registre du commerce Nidwald, (150)
Linde Stans AG, in Stans, CHE-103.055.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2850407).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Untersiggenthal, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller-Kress, Regine, von Untersiggenthal, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2229053, Registre du commerce Nidwald, (150)
Hotel Linde AG, in Stans, CHE-103.055.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, Publ. 1602759).
Statutenänderung:
19.06.2015.
Firma neu:
Linde Stans AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben und Führen von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen, Liegenschaften sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, belasten oder veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Untersiggenthal, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetmoos];
Müller-Kress, Regine, von Untersiggenthal, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetmoos].