Renseignements sur Karl Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Karl Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004679765, Registre du commerce Berne, (36)
Seniorenwohnungen Wichtrach AG, in Wichtrach, CHE-412.911.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, S.0, Publ. 1320057).
Firma neu:
Seniorenwohnungen Wichtrach AG, in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.05.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Känel, Ulrich, von Bargen (BE), in Wichtrach, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Känel, Beat, von Bargen (BE), in Huntirov (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Werner, von Rohrbach, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senn, Kurt, von Unterkulm, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burri, Ulrich, von St. Stephan, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Karl, von Olten, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2621855, Registre du commerce Berne, (36)
Kohler + Müller Holzbau AG, in Wichtrach, CHE-107.203.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2011, Publ. 6374910).
Statutenänderung:
18.01.2016.
Firma neu:
Oneiro AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, das Halten, die Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften sowie die Erbringung von sämtlichen Beratungsleistungen im Bereich von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit gewöhnlicher Post, per Telefax oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Karl, von Olten, in Wichtrach, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Peter Christian, von Bern und Eriswil, in Belpberg (Belp), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2315595, Registre du commerce Berne, (36)
Bahnhöfli Wichtrach AG, in Wichtrach, CHE-114.600.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, Publ. 2302343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Karl, von Olten, in Wichtrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riem, Herbert, von Mühledorf BE, in Kiesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.