Renseignements sur Jonathan Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jonathan Müller
Dernières notifications FOSC pour Jonathan Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005046240, Registre du commerce Berne, (36)
Treuhand und Steuerberatung Müller GmbH, in Huttwil, CHE-108.645.129, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, S.4, Publ. 4597420).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jonathan, von Rohrbach, in Huttwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Müller, Daniel Matthias, von Rohrbach, in Langenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4597420, Registre du commerce Berne, (36)
Treuhand und Steuerberatung Müller GmbH, in Huttwil, CH-053.4.004.230-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2006, S. 4, Publ. 3544404). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 24.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Simmen, Esther, von Rohrbach, in Dürrenroth, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jonathan, von Rohrbach, in Huttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: in Dürrenroth, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].
Registre du commerce Berne, (36)
WERU Aktiengesellschaft, Rudersberg (D), Zweigniederlassung Aarwangen, in Aarwangen, Herstellung und Vertrieb von Fenstern, Fensterelementen und Türen sowie sonstigen Metall-, Holz- und Kunststofferzeugnissen, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2001, S. 6567).
mit Hauptsitz in:
Rudersberg (D).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Jonathan, von Rohrbach, in Dürrenroth, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.