Renseignements sur Ivo Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ivo Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004589528, Registre du commerce Lucerne, (100)
academia Group Switzerland AG, in Luzern, CHE-112.437.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004465882).
Statutenänderung:
21.02.2019. 12.03.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 1'162'500.00 [bisher: CHF 412'500.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'162'500.00 [bisher: CHF 412'500.00].
Aktien neu:
1'162'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 4'125 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Könemund, Dominik, von Thusis, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied mit Einzelunterschrift;
Peter, Laurent, von Wisen SO, in Sissach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied mit Einzelunterschrift;
Hock, Christine, von Boswil, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Müller, Ivo, von Bünzen, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gysin, Thomas, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bönsel, Jeanine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Ursula, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Petrin, Peter, von Schlieren, in Weiningen (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Földényi, Andreas, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Allenspach, Ludovic, von Muolen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Armbruster, Jessica, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brauer, Jarrod, australischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Matthey-Doret, François, von La Brévine und Le Locle, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von La Brévine und Le Locle, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Meier, Roman, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schefer, Michael, von Teufen (AR), in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Daniel, von Reinach (BL), in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3916229, Registre du commerce Lucerne, (100)
academia Group Switzerland AG, in Luzern, CHE-112.437.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759241).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ivo, von Bünzen, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Gysin, Thomas, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3707227, Registre du commerce Zurich, (20)
Privatschule Terra Nova AG, in Küsnacht (ZH), CHE-108.400.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2014, Publ. 1332741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichling-Bodmer, Nanni, von Stäfa und Uetikon am See, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ivo, von Bünzen, in Otelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Landös, Daniel, von Klingnau, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Marti, Thomas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.