Renseignements sur Gian Paul Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Gian Paul Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gian Paul Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2516237, Registre du commerce Grisons, (350)
ISSLER UND GROSS AG, in Celerina/Schlarigna, CHE-108.813.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7058236).
Firma neu:
ISSLER UND GROSS AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Mario Pfiffner, Rechtsanwalt und Notar, Via Maistra 7, 7500 St. Moritz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Gian Paul, von Wartau, in Zernez, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Theodor, von Lumnezia, in Pontresina, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Vella, Präsident mit Einzelunterschrift];
Cavegn-Würms, Valeria, von Lumnezia, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Vella, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Pfiffner, Mario, von Quarten, in Silvaplana, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1529211, Registre du commerce Grisons, (350)
Müller Heizung Sanitär AG, in Zernez, CHE-485.101.195, Chasa Sün Clüs 38c, 7530 Zernez, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.05.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Leistungen aller Art im Bereich Heizung, Sanitär und Lüftung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Müller, Gian Paul, von Wartau, in Zernez, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mayer, Albert, von Valsot, in Scuol, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6643932, Registre du commerce Grisons, (350)
ISSLER UND GROSS AG, in St. Moritz, CH-350.3.001.060-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, S. 0, Publ. 6216202).
Statutenänderung:
12.04.2012.
Sitz neu:
Celerina/Schlarigna.
Domizil neu:
Via Nuova 13, Innpark, 7505 Celerina/Schlarigna.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 19.05.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 19.05.2000 ein Wareninventar, Maschinen und Werkzeuge, Mobiliar und Einrichtungen, eine EDV-Anlage und Betriebsfahrzeuge sowie Goodwill zum Preis von höchstens CHF 820'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Issler, Marco, von Davos, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Theodor, von Vella, in Pontresina, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Cavegn-Würms, Valeria, von Vella, in Pontresina, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Müller, Gian Paul, von Wartau, in Zernez, mit Kollektivprokura zu zweien;
Urzo, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Pontresina, mit Kollektivprokura zu zweien.