Renseignements sur Erich Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Erich Müller
Dernières notifications FOSC pour Erich Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005591825, Registre du commerce Zurich, (20)
Apotheke-Drogerie Brunaupark AG, in Zürich, CHE-108.040.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, S.0, Publ. 2610035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Erich, von Zürich, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Plüss Angehrn, Nicole, von Zürich und Basel, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber-Escher, Annina, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zuber, Stefan, von Fischingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1278401, Registre du commerce Zoug, (170)
VIP Very Innovative Products GmbH, in Steinhausen, CHE-103.394.902, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2010, S. 19, Publ. 5766178).
Statutenänderung:
06.12.2013.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Späni, Armin, von Unteriberg, in Kehrsiten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Donat, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 3'500.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Nussbaumer, Urs, von Oberägeri, in Steinhausen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Späni, Silvan, von Unteriberg, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 3'500.00;
Odermatt, Karl, genannt Carlo, von Dallenwil, in Hergiswil NW, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'500.00;
Müller, Erich, von Zürich, in Uitikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'500.00.
Numéro de publication: 1134071, Registre du commerce Zurich, (20)
Drogerie Baur AG, in Urdorf, CH-020.3.003.554-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.1993, S. 1372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Donat, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Erich, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Marcel, von Blumenstein, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schatzmann, Sandra Patricia, von Blumenstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber Gähwiler Revisions AG (CH-020.3.928.452-7), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Weber Gähwiler Revisions AG];
Schatzmann, Franklin, von Lenzburg und Windisch, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyter, Edith, von Lachen, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Viollier, Yves Laurent, von Genève, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.