Renseignements sur Daniel Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005174831, Registre du commerce Lucerne, (100)
PIRMIN JUNG Schweiz AG, in Rain, CHE-108.393.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strässle, Peter, von Lütisburg, in Willisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Marianne, von Eschenbach (LU), in Eschenbach (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Elsässer, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofstetter, Dietmar, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Elmar, von Pfaffnau, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Daniel, von Schmerikon, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bopp, Oliver, von Birmenstorf (AG), in Oensingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004663508, Registre du commerce Lucerne, (100)
PIRMIN JUNG Schweiz AG, in Rain, CHE-108.393.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594699).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevus AG (CHE-106.377.975), in Sursee, Revisionsstelle;
Elmiger, Sandra, von Rothenburg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Partner Treuhand Willisau GmbH (CHE-112.389.857), in Willisau, Revisionsstelle;
Guiot, Sandra, von Rickenbach (LU) und Trubschachen, in Rickenbach (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Daniel, von Schmerikon, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch];
Wolf, Lukas, von Uetikon am See, in Buchs (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Zweifel, Andreas, von Glarus Süd, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2810261, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau AG, in Rain, CHE-108.393.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2015, Publ. 2437179).
Statutenänderung:
22.04.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Pirmin Jung Büro für Bauphysik AG, in Rain ( CHE-116.145.254), gemäss Fusionsvertrag vom 22.04.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 358'091.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 253'731.33 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100'000.00 ordentlich erhöht. Die Alleinaktionärin der an der Fusion beteiligten Gesellschaften erhält 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt.
Firma neu:
Pirmin Jung Ingenieure AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Ingenieurbüros für Holzbau und Bauphysik;
Erbringung von Ingenieur- und Planerleistungen, Beratungsleistungen und Expertisen im Bauwesen und in der technischen Kommunikation;
Beteiligungen;
Erwerb, Belehnung, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Niklaus, von Sarnen, in Sachseln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Daniel, von Schmerikon, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.