Renseignements sur Claude Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Claude Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Claude Müller
Numéro de publication: HR02-1006075088, Registre du commerce Jura, (670)
Fondation du stand de tir, à Courrendlin, CHE-110.389.295, fondation (No. FOSC 39 du 24.02.2023, Publ. 1005687494).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Brossard, Christiane, de Saignelégier, à Courrendlin, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Müller, Claude, de Matzendorf, à Courrendlin, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Montavon, Gérard, de Boécourt, à Courroux, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Rérat, Ana Maria Monica, de Fahy, à Courrendlin, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: HR02-1004677395, Registre du commerce Jura, (670)
Warob, Müller et Bürgin S.A., à Courrendlin, CHE-101.351.827, société anonyme (No. FOSC 228 du 23.11.2011, p.0, Publ. 6428816).
Nouvelle raison sociale:
Warob, Müller et Bürgin S.A. en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Claude Müller, Rue de la Colline 3, 2830 Courrendlin. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 09.07.2019, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Eschmann, Jean-Louis, de Vellerat, à Courrendlin, vice-président, avec signature collective à deux;
Müller-Gisiger, Michèle, de Matzendorf, à Courrendlin, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Müller, Claude, de Matzendorf, à Courrendlin, président du conseil d'administration, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].
Numéro de publication: 5881672, Registre du commerce Jura, (670)
Fondation du stand de tir, à Courrendlin, CH-670.7.000.952-6, Fondation (FOSC no 118 du 23.06.2009, p. 13, publ. 5085912).
Personne et signature radiée:
Stornetta, Enzio, de Sant'Antonino, à Delémont, secrétaire, avec signature collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personnes:
Rérat, Daniel, de Fahy, à Courrendlin, président, avec signature individuelle [précédemment: avec signature collective à deux];
Brossard, Christiane, de Saignelégier, à Courrendlin, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Brusatin, Dario, d'Italie, à Courroux, membre, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Müller, Claude, de Matzendorf, à Courrendlin, membre, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Rottet, Charles, de Corban, à Courrendlin, membre, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire].