Renseignements sur Beat Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Beat Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3472975, Registre du commerce Zurich, (20)
Avartos AG, in Zumikon, CHE-104.890.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6959540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Beat, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied Müller, Katrin, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG (CHE-112.363.042), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG (CH-020.3.028.727-2)].
Numéro de publication: 3786144, Registre du commerce Zurich, (20)
Avartos AG, bisher in Thalwil, CH-020.3.021.295-6, Unternehmens- und Informationssystemberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2006, S. 28, Publ. 3697058).
Statutenänderung:
8.11.2006.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Seestrasse 134, 8700 Küsnacht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferax Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer];
STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
Artos AG, bisher in Zürich, Unternehmens- und Informationssystemberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2001, S. 1241).
Statutenänderung:
27.03.2002.
Firma neu:
Avartos AG.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Bahnweg 5, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleeker, Jacob, niederländischer Staatsangehöriger, in Würenlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Solothurn, in Solothurn, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].