Renseignements sur Andreas Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005769484, Registre du commerce Argovie, (400)
HINT AG, in Lenzburg, CHE-112.046.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005504238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierlin, Beat, von Schaffhausen, in Suhr, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Peter, von Lengnau (AG), in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöb, Simon, von Schwyz, in Trin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, von Zürich, in Hägglingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005565298, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalfürsorgestiftung des Vereins Barmelweid, in Erlinsbach (AG), CHE-109.949.796, Stiftung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639850).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung des Vereins Barmelweid in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 05.07.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Hans Jörg, von Gränichen, in Aarau, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: in Aarau Rohr , Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Andreas, von Zürich, in Hägglingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stierlin, Beat, von Schaffhausen, in Suhr, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Dieter, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005504238, Registre du commerce Argovie, (400)
HINT AG, in Lenzburg, CHE-112.046.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andrey, Jean-François, von Plasselb, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, von Zürich, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichlin, Dr. Heinrich, genannt Heiner, von Steinen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.