Renseignements sur Beat Mühlematter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Beat Mühlematter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005437693, Registre du commerce Soleure, (241)
Anzeigerverband Bucheggberg-Wasseramt, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-110.021.725, Verein (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663735).
Statutenänderung:
01.09.2021.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlematter, Beat, von Spiez, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Iwan, von Schüpfen, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004785007, Registre du commerce Berne, (36)
Merkur Zeitungsdruck AG, in Langenthal, CHE-103.904.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, S.0, Publ. 2336809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlematter, Beat, von Spiez, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berner, Peter, von Unterkulm, in Egliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Mosimann, Peter, von Arni (BE), in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1357171, Registre du commerce Soleure, (241)
Anzeigerverband Bucheggberg-Wasseramt, in Schnottwil, CHE-110.021.725, Verein (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6753572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri, Manfred, von Luterbach, in Luterbach, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Hans-Ruedi, von Lüterswil-Gächliwil und Trub, in Schnottwil, Präsident des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mühlematter, Beat, von Spiez, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.