Renseignements sur Gérard Maurice Moufflet
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gérard Maurice Moufflet
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005048042, Registre du commerce Argovie, (400)
credentis ag, in Windisch, CHE-115.399.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917810).
Statutenänderung:
27.11.2020.
Domizil neu:
Dorfstrasse 69, 5210 Windisch.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Forschung, die Fabrikation und den Handel auf dem Gebiet des Gesundheitswesens, insbesondere in den Bereichen Medizinal- und Dentaltechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Sie kann Wertschriften, Immaterialgüterrechte und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Verzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, die Zwecke der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Platzer, Dr. Erich, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berner, Dr. Werner, von Schafisheim, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moufflet, Gérard Maurice, französischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peetz, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abivardi Brönner, Haleh, von Zürich, in Cham, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abivardi Signer, Golnar, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2891383, Registre du commerce Soleure, (241)
Thommen Medical AG, in Grenchen, CHE-109.314.907, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, Publ. 2449011).
Statutenänderung:
24.05.2016. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 15.11.2013 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.05.2016 das mit Beschluss vom 18.05.2011 eingeführte bedingte Kapital erhöht.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 30.11.2001 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 30.11.2001 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Hati-Dental AG', in Bettlach, wofür 45'549 Namenaktien A zu CHF 1.-- ausgegeben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moufflet, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Boston, Massachusetts (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sheng, Ying, chinesische Staatsangehörige, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1712763, Registre du commerce Argovie, (400)
credentis ag, in Windisch, CHE-115.399.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, Publ. 1666871).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moufflet, Gérard Maurice, französischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.