Renseignements sur Michael Julius Moser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Julius Moser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005632831, Registre du commerce Berne, (36)
Islandpferdezentrum Sólfaxi AG, in Münsingen, CHE-115.459.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2014, S.0, Publ. 1421997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohny, Hugo, von Zürich und Meilen, in Feldmeilen (Meilen), mit Einzelunterschrift;
Moser, Michael Julius, von Bern, in Kehrsatz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi-Bohny, Emilia, von Zürich, Schwarzenburg und Frenkendorf, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich, Albligen und Frenkendorf, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hirschi, Lea Moana, von Schwarzenburg, in Münsingen, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Wirz, Alexandra, von Bern, in Münsingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Batschelet, Hans Peter, von Hermrigen, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Belp].
Numéro de publication: HR02-1005171040, Registre du commerce Berne, (36)
Bioprod AG, in Bern, CHE-103.588.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805661).
Statutenänderung:
27.04.2021.
Domizil neu:
Hirschengraben 6, 3011 Bern.
Weitere Adressen:
Postfach, 3001 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel mit natürlichen und pharmazeutischen Erzeugnissen sowie den Handel mit Waren aller Art;
sie kann Ladengeschäfte betreiben. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 27.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Batec Consulting AG (CHE-101.582.143), in Belp, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Michael Julius, von Bern, in Kehrsatz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Moser, Michael, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Moser, Lucia, von Bern, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2723427, Registre du commerce Schwyz, (130)
SUISSEALIGN International AG, in Freienbach, CHE-109.308.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, Publ. 2441663).
Statutenänderung:
07.03.2016.
Firma neu:
NESTOR NLT AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(NESTOR NLT SA) (NESTOR NLT LTD).
Zweck neu:
Handel mit technischen Produkten sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen und Dienstleistungen für Unternehmen, Organisationen und Institutionen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann sich an gleichartigen oder anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Darlehen gewähren sowie Wertpapiere kaufen und verkaufen wie auch Betriebsstätten und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und betreiben.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Patrice, von Sumiswald, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Michael Julius, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Erwin A., von Hitzkirch, in Nürensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter mit Einzelunterschrift];
Jäger Senn, Barbara, von Zürich, in Nürensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.