Renseignements sur Markus Moser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Moser
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Moser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005529757, Registre du commerce Zurich, (20)
Flurgenossenschaft Wülflingen, in Winterthur, CHE-102.500.604, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2012, S.0, Publ. 6613896).
Domizil neu:
c/o Rolf Erb, Riedhofstrasse 159, 8408 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Markus, von Benken ZH, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Kassier oder Aktuar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Rolf, von Winterthur und Volken, in Winterthur, Präsident und Flurwart, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Kassier oder Aktuar [bisher: Vizepräsident und Flurwart, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Kassier oder Aktuar];
Sager, Martin Rudolf, von Winterthur, in Neftenbach, Vizepräsident und Flurwart, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder Aktuar.
Numéro de publication: 6507846, Registre du commerce Zurich, (20)
Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Wülflingen und Umgebung, in Winterthur, CH-020.5.900.967-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, S. 0, Publ. 6244190).
Statutenänderung:
24.03.2009.
Domizil neu:
c/o Hansruedi Hofer, Wieshofstrasse 160, 8408 Winterthur. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Markus, von Benken ZH, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Hansruedi, von Arni BE, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Stutz, Hanspeter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5643916, Registre du commerce Zurich, (20)
Flurgenossenschaft Wülflingen, in Winterthur, CH-020.8.900.003-8, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2002, S. 19, Publ. 553822).
Domizil neu:
c/o Markus Moser, Taggenbergstrasse 76, 8408 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Balz, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutschmann, Hans, von Dinhard, in Winterthur, Mitglied, Kassier und Flurwart, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Rolf, von Winterthur und Volken, in Winterthur, Vizepräsident und Flurwart, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Kassier oder Aktuar;
Moser, Markus, von Benken ZH, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Kassier oder Aktuar [bisher: Vizepräsident und Flurwart mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Albl, Norbert, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gnehm, Ueli, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].