Renseignements sur Matteo Montanari
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Matteo Montanari
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4700764, Registre du commerce Zurich, (20)
NXP Semiconductors Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.030.191-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2008, S. 22, Publ. 4598336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amirtham, Arun Sam, indischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ionita, Gheorghe, von Flühli, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaat, Gerrit Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Daniel, von Leutwil, in Gebenstorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittek, Jan-Hinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Stallikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becker, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Braun, Hans-Ulrich, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Drenth, Joannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
König Keller, Gabriella, von Zürich, in Ennetbaden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rudolf, Peter, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thommen, Daniel, von Diegten, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Braune, Dirk-Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montanari, Matteo, von Safenwil, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner, Dr. Andreas, von Davos, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuckhermann, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Herrenberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duisters, Antonius genannt Tonny, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Duisters, Antonius genannt Toni, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Hintermann, Markus, von Niederhasli, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 4404112, Registre du commerce Zurich, (20)
NXP Semiconductors Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.030.191-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2007, S. 22, Publ. 4055264).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montanari, Matteo, von Safenwil, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brenner, Dr. Andreas, von Davos, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3680572, Registre du commerce Zurich, (20)
Philips Semiconductors Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.030.191-1, Entwicklung, (Vor-)Produktion und Vertrieb von technischen Komponenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2006, S. 18, Publ. 3554132).
Statutenänderung:
6.12.2006.
Firma neu:
NXP Semiconductors Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(NXP Semiconductors Switzerland SA) (NXP Semiconductors Switzerland Ltd.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Martin, von Amriswil, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenner, Dr. Andreas, von Davos, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Montanari, Matteo, von Safenwil, in Hedingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hedingen, Direktor];
Braune, Dirk-Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Matt, Bernhard, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.