Renseignements sur Veronika Mária Monos
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Veronika Mária Monos
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005960777, Registre du commerce Schwyz, (130)
Suissen AG, in Freienbach, CHE-472.721.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2024, Publ. 1005954848).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monos, Veronika, ungarische Staatsangehörige, in Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Einsiedeln].
Numéro de publication: HR02-1005284690, Registre du commerce Schwyz, (130)
Alpen Energy Switzerland AG, in Feusisberg, CHE-357.876.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025471).
Statutenänderung:
30.08.2021.
Firma neu:
Alpen Energy Switzerland AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Alpen Energy Switzerland Ltd in liquidation).
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o Roesle Frick & Partner Rechtsanwälte, Churerstrasse 135, 8808 Pfäffikon SZ.
Weitere Adressen:
c/o Roesle Frick & Partner Rechtsanwälte, Postfach 228, 8808 Pfäffikon SZ (Liquidationsadresse). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.08.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bötkös, James, von Lausanne, in Onex, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Monos, Veronika, ungarische Staatsangehörige, in Szarliget (HU), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rueff, Fred Marcel, von Muri bei Bern, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005159269, Registre du commerce Schwyz, (130)
Suissen AG, in Wollerau, CHE-472.721.744, Erlenstrasse 51, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2021. 14.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere fossile Energieträger und chemische Produkte, sowie das Erbringen von Beratungen und Dienstleistungen auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft ist berechtigt, Lizenzen, Patente und Handelsmarken im In- und Ausland zu erwerben, zu verwalten und zu verwerten sowie Finanzierungen jeglicher Art durchführen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern und direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen oder im Interesse der Gesellschaft sind. Die Gesellschaft kann in diesem Rahmen auch in- und ausländische Immobilien erwerben und veräussern oder belasten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 75'000.00.
Aktien:
150'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 30.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 4 der Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre können auch rechtsgültig durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen erfolgen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Szabo, Fernec, von Bolligen, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Monos, Veronika, ungarische Staatsangehörige, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.