Renseignements sur Alain Monnier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alain Monnier
Numéro de publication: 3725968, Registre du commerce Valais
Roxane Kelly Sàrl, à Martigny, CH-621.4.006.848-2, entreprise de création, fabrication, commercialisation de lingerie féminine, etc... (FOSC no 6 du 10.01.2007, p. 15, publ. 3716276).
Modification des statuts:
20.12.2006.
Personne et signature radiée:
Monnier, Alain, de Tramelan, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Monnier, André, de Tramelan, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 9'000.--].
Numéro de publication: 3712156, Registre du commerce Valais
Alain Monnier, à Martigny, CH-621.1.007.501-7, Av. du Gd-St-Bernard 56, 1920 Martigny, nouvelle raison individuelle.
Objet de l'entreprise:
entreprise de création, fabrication, commercialisation de lingerie féminine, corsetterie et autres vêtements féminins et toutes activités convergentes;
toute opération financière, commerciale, mobilière et immobilière.
Personne inscrite:
Monnier, Alain, de Tramelan, à Martigny, titulaire, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 2717758, Registre du commerce Valais
Roxane Kelly Sàrl, à Martigny, CH-621.4.006.848-2, entreprise de création, fabrication, commercialisation de lingerie féminine, corsetterie etc... (FOSC no 15 du 23.01.2004, p. 14, publ. 2085614).
Modification des statuts:
9.02.2005.
Inscription ou modification de personnes:
Monnier née Gasser, Yvette, de Tramelan, à Martigny, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 9'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.--];
Monnier, Alain, de Tramelan, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.-- [précédemment: directeur].