Renseignements sur Heinz Mollet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Heinz Mollet
Participations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Mollet
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6941188, Registre du commerce Berne, (36)
Mollet Hydro AG, in Riggisberg, CH-035.3.009.779-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 7, Publ. 5093392).
Statutenänderung:
13.11.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Innenbegrünung, Handel mit Hydrokulturen, Bonsai- und Gartenbauprodukten, sowie Erstellung von japanischen Gärten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mollet-Hostettler, Ursula, von Rüti bei Büren, in Riggisberg, Vizepräsidentin und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollet, Heinz, von Rüti bei Büren, in Riggisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1118734, Registre du commerce Berne, (36)
Mollet Hydro AG, bisher in Kehrsatz, Die Gesellschaft bezweckt die Innenbegrünung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 25.04.2003, S. 3, Publ. 963874).
Statutenänderung:
15.07.2003.
Sitz neu:
Riggisberg.
Domizil neu:
Murimoosweg 15, 3132 Riggisberg.
Zweck neu:
Innenbegrünung, Handel mit Hydrokulturen, Bonsai- und Gartenbauprodukten sowie Erstellung von japanischen Gärten;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollet, Heinz, von Rüti bei Büren, in Riggisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kehrsatz];
Mollet-Hostettler, Ursula, von Rüti bei Büren, in Riggisberg, Vizepräsidentin und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kehrsatz];
Kindlimann & Partner AG, Zweigniederlassung 3324 Hindelbank BE, in Hindelbank, Revisionsstelle.
Registre du commerce Berne, (36)
Bega Grünabfallverwertungs AG, in Köniz, Verwertung und Veredelung von Grünabfällen sowie deren Rückführung in den natürlichen Kreislauf usw, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.1998, S. 4307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mollet, Heinz, von Rüti bei Büren, in Kehrsatz, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.