Renseignements sur Reinhold Mösle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Reinhold Mösle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005007084, Registre du commerce Grisons
exAct Software Engineering GmbH, in Davos, CHE-110.029.810, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004578287).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pack, Ulrich Karsten, von Flims, in Flims, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mösle, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Friedrichshafen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7031132, Registre du commerce Grisons, (350)
exAct Software Engineering GmbH, in Davos, CH-350.4.001.324-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7013036).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mösle, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichshafen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Friedrichshafen (D), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Pack, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2633356, Registre du commerce Grisons, (350)
exAct Software Engineering GmbH, in Flims, CH-350.4.001.324-6, Programmierung und Weiterentwicklung von Software, Softwareberatung und Beratungsleistungen, Projektierung, Aus- und Weiterbildung sowie Handel mit Gegenständen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2003, S. 8, Publ. 948418).
Statutenänderung:
29.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pack, Ulrich, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mösle, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichshafen (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].