Renseignements sur Urs Möschli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Möschli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005286954, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
IMMOfeg AG, in Muttenz, CHE-101.286.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, S.0, Publ. 2348477).
Statutenänderung:
25.08.2021.
Firma neu:
IMMO Zem Wäg AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie Überbauung, Vermietung, Verwaltung und Verpachtung von Immobilien und Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtblatt unterbleiben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möschli, Urs, von Basel, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Samuel, von Rüschegg, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber, Lucia Yasmine, von Binningen, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walliser, Martin, von Reigoldswil, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Martin, von Affoltern im Emmental, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Urs, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Andres, von Flaach, in Oberwil (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunz, Thomas, von Malters, in Breitenbach, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005145213, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Sozialstiftung CBZ, Basel, in Basel, CHE-109.947.886, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, S.0, Publ. 3023179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ballmer, Werner, von Lausen, in Frenkendorf, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möschli, Urs, von Basel, in Dornach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ballmer, Christian, von Lausen, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Lucia, von Basel, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 2090033, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Gemüseproduzenten-Zentrale AG, Muttenz, in Muttenz, CHE-101.286.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S. 5, Publ. 4672952).
Statutenänderung:
23.03.2015. Gemäss Erklärung vom 23.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimgruber, Karl, von Remetschwil, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschbach, Hans, von Basel, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dieffenbach, Rudolf, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ReviFides AG (CH-280.4.900.276-6), in Gelterkinden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möschli, Urs, von Basel, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Samuel, von Rüschegg, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.