Renseignements sur Erich Mösch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Erich Mösch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6969314, Registre du commerce Argovie, (400)
SJP AG, in Brugg, CHE-113.722.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2010, S. 2, Publ. 5586136).
Statutenänderung:
20.11.2012.
Firma neu:
Regiomagazin AG.
Zweck neu:
Herausgabe und Betrieb von elektronischen Medien, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des regionalen Marketings mittels elektronischen Medien und Konzeption, Design und Betrieb von webbasierten Applikationen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, halten, verwalten und veräussern.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirschbaum Müller, Gabriela, von Kaisten und Schlieren, in Brugg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösch, Erich, von Frick, in Umiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bush, Ralph, von Bern, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Markus, von Kaisten, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6923812, Registre du commerce Argovie, (400)
Infofactory AG, in Brugg, CH-400.3.028.468-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 2, Publ. 5390168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mösch, Erich, von Frick, in Umiken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirschbaum Müller, Gabriela, von Kaisten und Schlieren, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Markus, von Kaisten, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carcer, Bruno , von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietsche Zambelli, Helene, von Oberiberg, in Klingnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6923816, Registre du commerce Argovie, (400)
Modulpark AG, in Brugg, CH-400.4.016.836-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2011, S. 2, Publ. 5985196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mösch, Erich, von Frick, in Umiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carcer, Bruno, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Antalfy, Markus Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.