Renseignements sur Dr. Marco Möhr
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Marco Möhr
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Marco Möhr
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005346669, Registre du commerce Grisons
Kanzlei Kornplatz AG Advokatur Notariat Steuerberatung, in Chur, CHE-254.941.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3307911).
Statutenänderung:
24.11.2021.
Firma neu:
Kanzlei Kornplatz AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Rechts-, Notariats- und Steuerberatungsdienstleistungen in der Schweiz und im Ausland durch in der Schweiz registrierte Rechtsanwälte und zugelassene Notare und andere qualifizierte Berater, sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonorand, Dr. Jachen Curdin, von Zernez, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annen, Reto T., von Arth, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Möhr, Dr. Marco, von Maienfeld, in Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chur].
Numéro de publication: HR01-1005047994, Registre du commerce Grisons
Kanalservice Surselva AG, in Schluein, CHE-481.682.267, Isla 37, 7151 Schluein, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft erbringt Kanalservice (inkl. Beratungen) im privaten und öffentlichen Bereich, insbesondere reinigen, prüfen und sanieren von Kanälen, Leitungen und Schächten sowie reinigen von Flächen und Strassen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung diverse Fahrzeuge, ein Kamerasystem mit Ausrüstung sowie ein Spülgerät mit Ausrüstung, alles gemäss näherer Umschreibung in den Statuten, zum Gesamtpreis von höchstens CHF 792'253.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Möhr, Dr. Marco, von Maienfeld, in Domleschg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Candinas, Meinrad, von Sumvitg, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Capeder, Marzell, von Lumnezia, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parpan, Christian, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confidar Treuhand AG (CHE-101.913.286), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle.
Zweigniederlassung:
Sumvitg (CHE-496.244.953). Flims (CHE-217.410.614).
Numéro de publication: 3422049, Registre du commerce Grisons, (350)
Stiftung Monte Mediterráneo, in Chur, CHE-113.778.144, Stiftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, Publ. 5247404).
Domizil neu:
c/o Dr. Marco Möhr, Kornplatz 2, Postfach 355, 7001 Chur.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möhr, Marco, von Maienfeld, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Domleschg];
Capol & Partner AG (CHE-101.876.739), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Capol & Partner AG (CH-350.3.000.488-7)].