Renseignements sur Roland Miotti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roland Miotti
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roland Miotti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005670878, Registre du commerce Argovie, (400)
Miotti Humbel Brunner AG, in Brugg, CHE-143.086.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3618023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miotti, Roland, von Untersiggenthal, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4243765, Registre du commerce Argovie, (400)
Nanotech AG, in Baden, CHE-106.258.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1736237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Daniel, von Rohrbachgraben, in Obersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Miotti, Roland, von Untersiggenthal, in Umiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chillà, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Heierli, Hans, von Gais, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Teresa, von Baden, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3618023, Registre du commerce Argovie, (400)
Miotti Humbel Brunner AG, in Brugg, CHE-143.086.542, Bahnhofplatz 13, 5200 Brugg AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2017.
Zweck:
Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Beraterinnen und Berater gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) sowie damit verbundene Tätigkeiten, soweit sie dem Hauptzweck dienen;
kann Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Roland Miotti, von Untersiggenthal, in Brugg, und Lukas Humbel, von Stetten (AG), in Brugg, das unter der nicht im Handelsregister eingetragenen Bezeichnung Miotti Humbel Kersten in Brugg geführte Geschäft gemäss Vertrag vom 15.06.2017 und Übernahmebilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 684'074.79 und Passiven von CHF 247'109.59, wofür 1'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 286'965.20 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 15.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Humbel, Lukas, von Stetten (AG), in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Sarah, von Mümliswil-Ramiswil, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Miotti, Roland, von Untersiggenthal, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.