Renseignements sur Patricia Minder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Patricia Minder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3304662, Registre du commerce Berne, (36)
Loveroom.ch GmbH, in Interlaken, CH-092.4.015.446-4, Veröffentlichung und Vermarktung von Hotelführern im Internet usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2002, S. 4, Publ. 478016).
Statutenänderung:
3.03.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Rolf, von Brienz BE, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Minder, Patricia, von Huttwil, in Unterseen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuchen, Andreas, von Lyss, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Kuchen, Bettina, von Lyss, in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Registre du commerce Berne, (36)
Loveroom.ch GmbH, in Interlaken, c/o Rolf Fuchs, Unter Bönigstrasse 10A, 3800 Interlaken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2002, 8.05.2002.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Veröffentlichung und Vermarktung von Hotelführern im Internet oder in anderen Medien. Sie kann auch im Bereiche Merchandising tätig sein. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 21'000.-- Mitteilungen und Einladungen an Gesellschafter: einfach-schriftlich an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter.
Eingetragene Personen:
Kuchen, Andreas, von Lyss, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Fuchs, Rolf, von Brienz BE, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Minder, Patricia, von Huttwil, in Unterseen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.