Renseignements sur Vladimir Miletic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Vladimir Miletic
Participations
Dernières notifications FOSC pour Vladimir Miletic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005937707, Registre du commerce Nidwald, (150)
BRIWA Immobilien AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.929.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, René, von Gsteigwiler, in Neunforn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miletic, Vladimir, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005901183, Registre du commerce Zoug, (170)
Tras AG, in Zug, CHE-103.003.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2022, Publ. 1005579300).
Statutenänderung:
23.11.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Transport von Fahrzeugen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miletic, Vladimir, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Elsau].
Numéro de publication: HR02-1005579300, Registre du commerce Zoug, (170)
Tras AG, in Zug, CHE-103.003.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenberger, Hans, von Birmensdorf (ZH), in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Joel Michel, von Gipf-Oberfrick, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miletic, Vladimir, von Altstätten, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.